Acuerdo 6.3.1/CG 27-10-21, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Departamento de Estructuras de Edificación e Ingeniería del Terreno.
II. Resoluciones y Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Universidad de Sevilla
II.1. Rector
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se crea el cargo de Subdirector/a de Internacionalización de la Escuela Internacional de Posgrado y Subdirector/a de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se crea el cargo de Subdirector/a para las Enseñanzas de Máster de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla.
Acuerdo 7.1/CG 27-10-21, por el que se aprueban las modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades sobrevenidas.
Acto 10.1/CG 27-10-21, por el que el Consejo de Gobierno toma conocimiento del Plan de actuación de la Inspección de Servicios para el curso 2021-2022.
Acuerdo 11/CG 27-10-21, por el que se aprueba el Convenio Tipo-Base de Relaciones Institucionales para organizar y desarrollo de conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades
Acuerdo 12/CG 27-10-21, por el que se aprueba el Convenio/Acuerdo Tipo-Base de colaboración formativa para la realización del Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Ricardo Chacartegui Ramírez como Director de Promoción de la Investigación de la Universidad de Sevilla.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se nombra Directora de Promoción de la Investigación de la Universidad de Sevilla a la Dra. Ana María Porcel Gálvez.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese de la Dra. Ana María Porcel Gálvez como Directora del centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación “Antonio de Ulloa” (CRAI).
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se nombra Directora de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación “Antonio de Ulloa” (CRAI) de la Universidad de Sevilla a la Dra. Esperanza Rodríguez Matarredona.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese de la Dra. Catalina Fuentes Rodríguez como Subdirectora de las Escuelas Internacionales de Posgrado y Doctorado de la Universidad de Sevilla.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese de la Dra. María Guadalupe Trigueros Gordillo como Subdirectora Académica del Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES) de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se nombra Subdirectora para las Enseñanzas de Máster de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla a la Dra. María Guadalupe Trigueros Gordillo.
Resolución rectoral, de 8 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese de la Dra. María Carmen Graciani Díaz como Secretaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Resolución rectoral, de 28 de octubre de 2021, por la que se nombra Secretario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática a D. Jaime Benjumea Mondéjar.
Resolución rectoral, de 12 de julio de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Antonio Manuel Cubero Truyo como Director del Departamento de Derecho Financiero y Tributario.
Resolución rectoral, de 12 de julio de 2021, por la que se nombra Director del Departamento de Derecho Financiero y Tributario al Dr. Florián García Berro.
Resolución rectoral, de 14 de julio de 2021, por la que se nombra Director del Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica al Dr. Manuel de Miguel Rodríguez.
Resolución rectoral, de 12 de julio de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Julián Conejo-Mir Sánchez como Director del Departamento de Medicina.
Resolución rectoral, de 12 de julio de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. José Fernández López como Director del Departamento de Historia del Arte.
Resolución rectoral, de 14 de julio de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Alejandro Linares Barranco como Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores.
Resolución rectoral, de 14 de julio de 2021, por la que se nombra Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores al Dr. Saturnino Vicente Díaz.
Resolución rectoral, de 20 de julio de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Manuel Maldonado Alemán como Director del Departamento de Filología Alemana.
Resolución rectoral, de 28 de julio de 2021, por la que se nombra Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicación al Dr. Rubén Martín Clemente.
Resolución rectoral, de 30 de julio de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Ángel Luis Candelas Gutiérrez como Director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.
Resolución rectoral, de 30 de julio de 2021, por la que se nombra Directora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I a la Dra. Paloma Rubio de Hita.
Resolución rectoral, de 14 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. José Luis Escacena Carrasco como Director del Departamento de Prehistoria y Arqueología.
Resolución rectoral, de 14 de octubre de 2021, por la que se nombra Director del Departamento de Prehistoria y Arqueología al Dr. Francisco José García Fernández.
Resolución rectoral, de 8 de octubre de 2021, por la que se dispone el cese del Dr. Emilio Jesús Carrizosa Priego como Director del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas de la Universidad de Sevilla "Antonio de Castro Brzezicki" (IMUS).
Resolución rectoral, de 8 de octubre de 2021, por la que se nombra Director del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas de la Universidad de Sevilla "Antonio de Castro Brzezicki" (IMUS) al Dr. Justo Puerto Albandoz.
Acuerdo 13/CG 27-10-21, por el que se aprueban los convenios de colaboración con otras Universidades e Instituciones y Personas, públicas y privadas, españolas y extranjeras.
Acto 14/CG 27-10-21, por el que se comunica al Consejo de Gobierno los convenios celebrados con otras Universidades, Instituciones y Personas, públicas y privadas, de conformidad con diferentes modelos tipo aprobados en Consejo de Gobierno.